Mitglieder |
Haushaltsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Vorsitzende |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2011 | 21.07.2014 | von 01.11.2011 bis 21.07.2014 |
Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.08.2014 | 31.10.2016 | von 12.08.2014 bis 31.10.2016 |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied des Kreistages | Mitglied des Kreistages | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Planungs- und Umweltausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |