Mitglieder |
Haushaltsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 12.08.2014 | bis 12.08.2014 |
Kreisausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 14.12.2015 | bis 14.12.2015 |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied des Kreistages | Mitglied des Kreistages | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
Planungs- und Umweltausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
Schulausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.10.2012 | 31.10.2016 | von 12.10.2012 bis 31.10.2016 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.08.2014 | 31.10.2016 | von 12.08.2014 bis 31.10.2016 |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied des Kreistages | Mitglied des Kreistages | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Haushaltsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.11.2016 | 31.10.2021 | von 10.11.2016 bis 31.10.2021 |
Planungs- und Umweltausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.11.2016 | 31.10.2021 | von 10.11.2016 bis 31.10.2021 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2016 | 31.10.2021 | von 17.11.2016 bis 31.10.2021 |
Schulausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.11.2016 | 31.10.2021 | von 18.11.2016 bis 31.10.2021 |